Дата рождения: 06.02.1988 Место рождения: г. Красноярск
Образование: Высшее
2005 – 2010 гг. Сибирский Федеральный Университет
Институт Цветных металлов и материаловедения
Институт Градостроительства Управления и Региональной Экономики
Опыт работы:
01.01.2011 – 10.02.2021. Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
08.11.2021 – 08.11.2022. - Сухобузимский районный Совет депутатов
Решением районного Совета депутатов от 08.11.2022 № 28-6/214 назначена на должность председателя Контрольно-счетного органа Сухобузимского района.